ymddiriedolwyr FRIENDS OF ST NICHOLAS' SCHOOL, OLD MARSTON
Rhif yr elusen: 1129730
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Broadfoot | Cadeirydd | 12 May 2021 |
|
|
||||
Nathaniel Vincent Korda | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Klodjana Hajdari | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Karen Crouch | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
Caroline Cartwright | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||
Dr Emily Gudrun Flashman | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Suzanne Ingram | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
LISA BRAGG | Ymddiriedolwr | 08 May 2021 |
|
|
||||
Gemma Woodley | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.