THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST, NOTTING HILL

Rhif yr elusen: 1131808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious and Community activities Helping to alleviate the major problems and issues confronting people in the UK such as Human Trafficking, Abuse of Human rights, Justice issues, Racial and Gender discrimination, Socio -psychological problems, lack of community life, organisational co-operation and support system within and among huge majority of migrantss.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £362,229
Cyfanswm gwariant: £351,429

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Kensington And Chelsea

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Medi 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST JOHNS, NOTTING HILL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alison Hayward Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Lesley Ojuri Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Mayla Aranguran Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Caroline Snow Sterling Ymddiriedolwr 16 April 2023
Dim ar gofnod
Pitts Robinson Ymddiriedolwr 16 April 2023
Dim ar gofnod
Christopher Lungo Ymddiriedolwr 16 April 2023
Dim ar gofnod
Tommy Barnham-Hyatt Ymddiriedolwr 16 April 2023
Dim ar gofnod
Virginia Silverio Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Iamm Rigor Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Oluyomi Sosanya Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Paula Lawton Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Matan Sowatskey Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Richard Burnett-Hall Ymddiriedolwr 14 April 2019
Dim ar gofnod
Rev LARRY GALON Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
Myrna Ocomen Ymddiriedolwr 27 April 2014
Dim ar gofnod
OLIVER ST JOHN Ymddiriedolwr 02 May 2012
Dim ar gofnod
CLLR GERARD HARGREAVES Ymddiriedolwr 02 May 2012
ST JOHN'S NOTTING HILL RESTORATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CRISETA QUISTO LAUGHLIN Ymddiriedolwr 12 April 2011
Dim ar gofnod
Rev William H Taylor Ymddiriedolwr
ST JOHN'S NOTTING HILL RESTORATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £402.61k £258.80k £297.40k £337.55k £362.23k
Cyfanswm gwariant £384.15k £272.81k £276.73k £334.62k £351.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £20.37k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 02 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 02 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 14 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 02 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. JOHNS CHURCH
LANSDOWNE CRESCENT
LONDON
W11 2NN
Ffôn:
02077274262