THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST GABRIEL'S, CRICKLEWOOD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing regular public worship for all; Serving the community; Teaching the faith to all ages; Providing training, nurture and activities for children and young people; Promoting the Christian faith; Giving pastoral care and support to members and others in need; Debt Counselling.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Brent
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2009: Previously excepted registration
- ST GABRIEL'S CHURCH, CRICKLEWOOD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev James Paul Yeates | Cadeirydd | 23 January 2020 |
|
|
||||
Derrick Green | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Hiva Salehzadeh | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Isabelle Ajani | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Catherine Patterson | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Colin Stubbins | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Harriet Jane Aber-Luwum | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rose Emma Streatfeild | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Tuong Vi Le-Magowan | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Anita Olive Olayinka Bowen | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Ola Faith Mba | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Colleen Angela Francis | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Sophia Ajani | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Patience Asare-Tweneboah | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
David Philip Vivian | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Dr John Russell Wolffe | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|||||
Winsome Cleone Spence | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £208.11k | £241.95k | £216.40k | £342.64k | £232.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £251.91k | £270.53k | £241.51k | £297.04k | £279.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £45.50k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. GABRIELS (C OF E) CHURCH
WALM LANE
LONDON
NW2 4RX
- Ffôn:
- 02088306626
- E-bost:
- office@st-gabriels.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window