GUILDFORD BOOK FESTIVAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROMOTING AND PROVIDING OPPORTUNITIES FOR THE APPRECIATION, UNDERSTANDING AND ENJOYMENT OF LITERATURE AND THE ARTS, IN PARTICULAR BY OPERATING AN ANNUAL LITERARY FESTIVAL.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1158746 GUILDFORD BOOK FESTIVAL
- 10 Awst 2009: Cofrestrwyd
- 10 Tachwedd 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- N/A (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £98.27k | £80.08k | £107.12k | £60.84k | £68.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.51k | £82.16k | £82.99k | £56.97k | £69.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 28 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 28 Hydref 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 22 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 22 Hydref 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 19 Medi 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 19 Medi 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 MARCH 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 15 JULY 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROMOTING AND PROVIDING OPPORTUNITIES FOR THE APPRECIATION, UNDERSTANDING AND ENJOYMENT OF LITERATURE AND THE ARTS, IN PARTICULAR BY OPERATING AN ANNUAL LITERARY FESTIVAL.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window