Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY AND CHRIST CHURCH, RICHMOND, SURREY
Rhif yr elusen: 1129640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £536.42k | £738.33k | £408.78k | £530.72k | £514.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £402.25k | £372.90k | £401.69k | £393.87k | £504.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £481.85k | £712.94k | N/A | £475.02k | £419.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £39.08k | £22.61k | N/A | £39.89k | £37.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.32k | £381 | N/A | £2.29k | £4.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.01k | £2.15k | N/A | £13.52k | £53.78k | |
|
Incwm - Arall | £3.16k | £255 | N/A | £0 | £227 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £328.93k | N/A | £0 | £20.94k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £402.25k | £372.90k | N/A | £393.87k | £504.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £980 | N/A | £1.02k | £1.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £50.61k | £54.46k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.