ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY AND CHRIST CHURCH, RICHMOND, SURREY
Rhif yr elusen: 1129640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Wells | Cadeirydd | 19 September 2018 |
|
|||||
Laura Kate Duckwith | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Lek | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Karin Elsie Marie Boyton | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Keith Ralph Nurse | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Anke Marais | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
MARTIN ANDREW JOHN PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Eileen Osgood | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Holly Jordan Morris | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Louise Victoria McFerran | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
James Alan Thornton | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Susan Armstrong | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Catherine Margaret Hewett | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
DAVID NEILL EWART | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|
||||
SUSAN REED | Ymddiriedolwr | 05 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.