ymddiriedolwyr LOUGHBOROUGH UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1129259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Craig Neil Muir | Cadeirydd | 15 September 2021 |
|
|
||||
GILLIAN FRANCES ABLETHORPE | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Hilary Margaret Alice Roythorne | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Alan Roythorne | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
UNA HUBBARD | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
PETER RIPPON | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
DILYS WYNNE PAYNE | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Dr Geetha Balasubramaniam | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.