ymddiriedolwyr Harwich Cultural & Community Projects
Rhif yr elusen: 1133420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony James Elliston | Cadeirydd | 01 April 2017 |
|
|
||||
Eleanor Dawn Brown | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Claire Louise Coe | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Jennifer Kathrun Jones | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Yulia Haylett | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Jean Patricia Curtis | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Beverley Heard | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.