WESSEX RIVERS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are continuing to work to establish the charity with the objectives as set out below: environmental, educational and scientific.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Cyfanswm incwm:
£1,532,018
Roddion a chymynroddion | £17.73k | |
Weithgareddau elusennol | £1.51m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,449,383
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.45m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,940 o 1 gontract(au) llywodraeth a £239,239 o 17 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.45m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £82.64k |
Pobl

14 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dorset
- Hampshire
- Wiltshire
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 06 Awst 2009: Cofrestrwyd
- WCSRT (Enw gwaith)
- WESSEX CHALK STREAM AND RIVERS TRUST (Enw blaenorol)
- WESSEX CHALKSTREAM AND RIVERS TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEORGE EDWARD SPENCER SELIGMAN | Cadeirydd | 20 March 2013 |
|
|||||||||||
Jeremy Dunn | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||||||||
Jonathan Durrant | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||||||||
Mark Potter | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||||||||
Tim Sykes | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||||||||
Philip Sidney Leonard | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||||||||
Jessica Brown | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||||||||
Hallam Mills | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||||||||
Dr Rose O'Neill | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||||||||
FIONA BOWLES | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||||||||
ROD PARKER | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||||||||
ZAM BARING | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||||||||
GARY JONATHAN MANTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
RAE BORRAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £331.83k | £479.81k | £751.76k | £1.23m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £284.07k | £451.43k | £630.45k | £1.25m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.54k | N/A | £8.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.41k | £126.91k | £177.75k | £271.94k | £239.24k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £244.99k | £33.63k | £17.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £6.97k | £17.39k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £490.71k | £1.17m | £1.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £9.10k | £1.24k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £630.45k | £1.25m | £1.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £11.87k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £5.66k | £7.18k | £4.33k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £1 | £1 | £1 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £1.15m | £1.26m | £940.48k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £788.81k | £920.09k | £514.16k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 05 Mai 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 05 Mai 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 13 Mai 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 13 Mai 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 07 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | 07 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 FEBRUARY 2009 AS AMENDED ON 21 JAN 2020 AS AMENDED ON 31 JAN 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12 APR 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE: (A) TO CONSERVE, PROTECT, REHABILITATE AND IMPROVE THE RIVERS, STREAMS, WATERCOURSES AND WATER IMPOUNDMENTS OF THE CATCHMENTS COMPRISING THE RIVERS OF HAMPSHIRE, ISLE OF WIGHT, WILTSHIRE AND DORSET, INCLUDING ADJACENT ESTUARIAL AND COASTAL AREAS. (B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, OR ANY ASSOCIATION, COMPANY, LOCAL AUTHORITY, ADMINISTRATIVE OR GOVERNMENTAL AGENCY OR PUBLIC BODY OR REPRESENTATIVE BODY IN: (1) THE UNDERSTANDING OF RIVERS, RIVER CORRIDORS AND CATCHMENTS, INCLUDING THEIR FAUNA, FLORA AND ECONOMIC OR SOCIAL ACTIVITY, AND RIVER CATCHMENT MANAGEMENT. (2) THE NEED FOR, AND BENEFITS OF, CONSERVATION, PROTECTION, REHABILITATION AND IMPROVEMENT OF AQUATIC ENVIRONMENTS.
Maes buddion
HAMPSHIRE, WILTSHIRE AND DORSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Granary
Phillips Lane
Stratford Sub Castle
SALISBURY
Wiltshire
SP1 3YR
- Ffôn:
- 01722654253
- E-bost:
- info@wessexrt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window