Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SHIPLAKE WITH DUNSDEN
Rhif yr elusen: 1138065

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Robert Sydney Thewsey | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|
||||
Gillian Louise Robins | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Rosemary Appleby | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
John Flinn | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Cyril John Crouch | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Linda Heather Glithro | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Rosemary Sheridan Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
John William Bodman | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
||||
Wendy Jean ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.