ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW, CAVERSHAM
Rhif yr elusen: 1130027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV NIGEL DAVID JONES | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Marsh | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Lynda Hanks | Ymddiriedolwr | 18 July 2021 |
|
|
||||
Katrina Mary Collett Fuzesi | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Nicholas Jones | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Andrew Edward ALLEN | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Jane Borgeaud | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|||||
Gordon Ball | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|
||||
HELEN VIRGINIA CULLURA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.