ymddiriedolwyr DEVONPORT HIGH SCHOOL FOR BOYS PARENT,TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1130846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abi Carlton | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Dr Smitta Tripani | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Lianne Ruberry | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Stewart Duke | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Julianne Pearce | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Beverley Kinsella | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Sally Smale | Ymddiriedolwr | 15 October 2016 |
|
|
||||
Michael Spencer | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|||||
DAN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
Tracey Bowden | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.