RAF Benson Junior Ranks Welfare Fund

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Service Funds are estabilished for the benefit of Service personnel to promote efficiency which underpins esprit de corps and team working.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 18 Mai 2009: Cofrestrwyd
- RAF BENSON SIF (Enw gwaith)
- SERVICE INSTITUTE FUND RAF BENSON (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Tierney MA RAF | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.70k | £50.79k | £24.78k | £42.02k | £29.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.77k | £29.88k | £25.85k | £32.64k | £26.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Mai 2024 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
02 Mai 2024 | 92 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Mai 2023 | 111 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION 11 DECEMBER 2006 as amended on 08 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
TTHE CHARITY'S OBJECT (THE OBJECT) IS THE PROMOTION OF MILITARY EFFICIENCY BY THE PROVISION AND SUPPORT OF SOCIAL, SPORTING AND OTHER FACILITIES FOR THE EFFICIENCY AND WELL-BEING OF SERVICEMEN AND SERVICEWOMEN.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal Air Force
Benson
Wallingford
OX10 6AA
- Ffôn:
- 01491825378
- E-bost:
- BEN-BSW-Accounts@mod.gov.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window