Hanes ariannol CASTLE HILL BAPTIST CHURCH WARWICK
Rhif yr elusen: 1129504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £212.01k | £191.84k | £182.71k | £204.35k | £157.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £178.90k | £175.22k | £240.63k | £159.95k | £179.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £58.66k | N/A | N/A | £29.57k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.19k | £39.45k | £17.75k | £19.05k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.