ymddiriedolwyr CENTRAL METHODIST CHURCH PRESTON
Rhif yr elusen: 1131157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberta Malone | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Geoff Tyson | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Peter Johnstone | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||
SARAH O'HALLORAN | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||
Valerie Waterhouse | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||
Naseera Patel | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||
Ron Bosworth | Ymddiriedolwr | 08 October 2013 |
|
|
||||
Maureen Anne Abson MPhil, BA | Ymddiriedolwr | 06 October 2013 |
|
|
||||
DAVINA PETER HINCHLIFFE BA | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Paul Andrew Blackett | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN BURGESS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
OLWEN JANET SWINDLEHURST BED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR RICHARD HUGH BILLINGHAM MIM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA BLACKETT BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL ANDREW BLACKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH CAROLE MILLWARD-HOPKINS BA, PGCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER SLOAN ABSON BENG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEENA ELIZABETH RHODES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.