THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF LEIGH, (DIOCESE OF CHELMSFORD)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious and Social Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Southend-on-sea
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
- LEIGH ST. CLEMENT'S P.C.C. (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET ELISABETH HENNING | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Rev Myles Ronald Owen | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Christine Elizabeth Macallan | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Alexander William Pink | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Alexander Charles Gordon Jell | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Carol Jean Chapman | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Kimberley Wilkins | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Peter Monk | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Jane Irene Harwood | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Gillian Margaret Alden | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Lillian Smith | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Peter Wilkins | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Steven John Hackett | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Meri Sams | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
HILARY MARGARET STOWE | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Dr Marcus Anthony Pittman | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
Rev CHERRY ELIZABETH SANDOVER PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CATHERINE MARY FOLLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA ANN BRADLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £492.60k | £124.90k | £203.23k | £135.13k | £129.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £322.94k | £157.32k | £187.37k | £174.95k | £194.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
112 FLEMMING AVENUE
LEIGH-ON-SEA
SS9 3AX
- Ffôn:
- 01702471799
- E-bost:
- saintclementsleigh@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window