CHEADLE HULME METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious and community activities for all age groups including regular worship services, activities for young people and old people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

22 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Stockport
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
- CHMC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV LOUISE GOUGH MA | Cadeirydd | 01 February 2015 |
|
|
||||||||
Elaine Mary Busby | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||||
BARBARA CLARKE | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||||
Kathleen Mary Lee | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||||
Lesley Margaret Peacock BA | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||||||
DAVID CLARK | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||||
Wendy Anne Turner | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||||||
Margaret Pattie | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||||||
Robert Andrew Bartindale | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||||||
Geraldine Butterworth | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||||||
Valerie Pickwell | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||||||
Maurice William Turnpenny BSc | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||||||
JUDITH ANNE HUTTON | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||||||
David Henry James | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|||||||||
DR ANDREW HARDMAN | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||||||
Helen Deaville | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||||||
Pamela Anne Howie BA | Ymddiriedolwr | 15 September 2017 |
|
|||||||||
Patricia Grace James | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||||||
Margaret Parker | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|||||||||
Gillian Margaret Smith | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||||||
HAZEL MARGARET CRUMMETT | Ymddiriedolwr | 20 September 2013 |
|
|
||||||||
BARBARA CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £164.10k | £149.26k | £165.58k | £146.57k | £203.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £190.77k | £164.97k | £151.14k | £168.46k | £151.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.40k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Ionawr 2025 | 197 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 13 Ionawr 2025 | 197 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 15 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 15 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cheadle Hulme Methodist Church
Ramillies Avenue
Cheadle Hulme
CHEADLE
Cheshire
SK8 7AL
- Ffôn:
- 01614787305
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window