Hanes ariannol BARTON EVANGELICAL CHURCH

Rhif yr elusen: 1130321
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £199.89k £190.32k £218.33k £232.56k £223.99k
Cyfanswm gwariant £192.88k £198.02k £209.55k £223.88k £248.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0