Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST, CROWTHORNE
Rhif yr elusen: 1133738

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Verschueren | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|||||
FRANCES JANE VERSCHUEREN | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|||||
Sylvia Dungate | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
Terence Dungate | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
Pamela Gwendoline Carter | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
Tracy Lynn Perrett | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Rev LAURA EMILY WHEATLEY DOWNS | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Veronica Burgess | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Anne Pelham | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
James Henry Wearing | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Kenneth Edward Perrett | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
HELEN ANNE PEARCE | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
JULIA MAY NORTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
LIA DAVIES | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Leigh Susan Welham | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
CAROL ANNE FROST | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
GILLIAN MARGARET GYENES B HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID GEORGE RANCE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.