GONXHE BOJAXHI ALBANIAN UNION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
'Mother Teresa' Albanian Union is an active user-led organization that runs to advance the education and training of Albanian from Kosovo, Macedonia, Albania, Montenegro in the UK particularly in London. Enable them to take active roles in their communities, providing advice and help them find training and employment, healthy living, educationally disadvantaged children, young people, women.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 July 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
- 'MOTHER TERESA' ALBANIAN UNION (Enw gwaith)
- 'MOTHER TERESA' ALBANIAN UNION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamira Ruspi | Cadeirydd | 10 October 2020 |
|
|
||||
Ardjana Lalaj mrs | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Aqif Neli | Ymddiriedolwr | 24 August 2016 |
|
|
||||
Agim Krasniqi | Ymddiriedolwr | 15 September 2015 |
|
|
||||
HANKE CECJA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAKOLI KUJTIM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LILJANA HOXHA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LAVDIE LACI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/07/2019 | 02/07/2020 | 02/07/2021 | 02/07/2022 | 02/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.89k | £500 | £1.20k | £10.00k | £3.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.37k | £300 | £0 | £6.58k | £1.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Gorffennaf 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 6 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 02 Gorffennaf 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 6 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 02 Gorffennaf 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Gorffennaf 2022 | 13 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Gorffennaf 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Gorffennaf 2020 | 03 Mehefin 2021 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 MARCH 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 28 SEPTEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN BRENT, NORTH WEST LONDON AND ITS NEIGHBOURHOOD AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AND THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCE WITH OBJECTS OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE
Maes buddion
BRENT, NORTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 15
Victoria Mansions
Grange Road
London
NW10 2RG
- Ffôn:
- 07584728069
- E-bost:
- motherteresa42@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window