THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, CHELTENHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all sacred space for personal prayer and contemplation Pastoral work Teaching of Christianity through sermons courses/small groups provision of childrens/youth groups with a Christian ethos promoting whole mission of the Church councilling and support services for seniors/parents/toddlers/homeless/vulnerable/other special need groups Community outreach
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,163,296
Roddion a chymynroddion | £1.09m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £72.76k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,160,525
Codi arian | £1.14k | |
Weithgareddau elusennol | £1.16m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.14k | |
Gwariant elusennol | £1.16m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.77k |
Pobl

18 Gweithwyr
22 Ymddiriedolwyr
263 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2009: Previously excepted registration
- TRINITY CHELTENHAM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Blyth | Cadeirydd | 24 April 2017 |
|
|||||||
Robert Ryan | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||||
Martin Lovegrove | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||||
Rev Nicholas Stott | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Rev Timothy Grew | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Rev Simon Fellows | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||||
Patrick Olaniyi | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||||
James Clapp | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||||
Caroline Breckon | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||||
Russell Brooks | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||||
Rachael Temitope Gill | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||||
Henry Michael Steven | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||||
Milcah Eden Troughton | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||
Nicholas Eden | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||
Clare Helen Benton | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||
Iona Beth Louise Hay | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||
David Philip Rowe | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||
Sophie May Whisker | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||
Barry John Lambert | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||
Helen Frances Moss | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||
Michael Alan Fuller | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||
Elizabeth Lang | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £1.26m | £1.10m | £963.53k | £1.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £914.60k | £1.44m | £1.03m | £1.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £108.81k | N/A | £1.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.08m | £1.22m | £1.05m | £926.22k | £1.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £109.16k | £30.99k | £46.32k | £37.31k | £72.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £10.43k | £8.04k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £914.42k | £1.44m | £1.03m | £1.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £263 | £184 | £158 | £656 | £1.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.30k | £42.30k | £38.12k | £65.25k | £56.15k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £297.97k | £585.22k | £253.36k | £198.77k | £194.13k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £66.24k | £38.23k | £40.75k | £78.12k | £61.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2020
(Mae'r cyfrifon |
09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOLY TRINITY CHURCH
TRINTY HOUSE
100-102 WINCHCOMBE STREET
CHELTENHAM
GL52 2NW
- Ffôn:
- 01242808780
- E-bost:
- finance@trinitycheltenham.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window