ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GILES, BREDON IN THE DIOCESE OF WORCESTER
Rhif yr elusen: 1129909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Mary McClement Miller | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Angela Jean Godsell | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Pamela Susan Frith | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Christopher John Wolstenholme | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Rev Allison Claire Davies | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|||||
John Mark Rankin | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|
||||
Linda Poulton | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
Vivien Margaret Ebbage | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
PETER WILLIAM JOHN WHITEHEAD OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY LANIER DENNY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL ANDREW BARRETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.