Dogfen lywodraethu FRIENDS OF THE LEEDS INTERNATIONAL PIANO COMPETITION
Rhif yr elusen: 500327
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07/05/1970 AS AMENDED ON 11/07/1985 AS AMENDED ON 16/07/1996 AS AMENDED ON 21/06/2000 AS AMENDED ON 14/11/2011
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF THE CHARITABLE PURPOSE OF LEEDS INTERNATIONAL PIANOFORTE COMPETITION BY SEEKING TO KEEP ALIVE PUBLIC INTEREST IN ITS COMPETITIONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED (IN PRACTICE LEEDS)
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.