THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF OUNDLE WITH ASHTON

Rhif yr elusen: 1132677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St Peter's Church is a community of people seeking to follow Jesus Christ. Our purpose is to demonstrate the love of God in word and action to the people of Oundle and the world beyond. We seek to partner with others who share this aim in the Diocese, the nation and the world. Schools work, youth groups, dementia care, discussion groups, mission giving, foodbank are just some key core activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £319,289
Cyfanswm gwariant: £306,626

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Northampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST PETER'S PCC, OUNDLE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Stephen Jeremy Webster Cadeirydd
CHURCH LAND
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM WALCOT'S FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
OUNDLE CHURCH CLOCK FUND
Derbyniwyd: Ar amser
SIR WILLIAM LAXTON'S PENSION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
PARSON LATHAM'S HOSPITAL IN OUNDLE
Derbyniwyd: Ar amser
Louisa Baker Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Robert Dillarstone Ymddiriedolwr 12 May 2024
CHRISTIAN BLIND MISSION (UNITED KINGDOM) LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
John Grubb Ymddiriedolwr 12 May 2024
Dim ar gofnod
Claire Rose Weston Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
SARAH JANE VOGT Ymddiriedolwr 15 May 2022
PRINCE WILLIAM SCHOOL PARENTS AND FRIENDS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Benjamin Tudor Elliot Treverton LLB MTeach Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Peter John Taylor Ymddiriedolwr 23 November 2021
Dim ar gofnod
Louise Foote Ymddiriedolwr 12 May 2021
PARSON LATHAM'S HOSPITAL IN OUNDLE
Derbyniwyd: Ar amser
Pamela Weatherington Ymddiriedolwr 12 May 2021
THE FRIENDS OF OUNDLE PARISH CHURCH 2016
Derbyniwyd: Ar amser
Angela Clare Newell Ymddiriedolwr 12 May 2021
Dim ar gofnod
Rev Annabel Susan Mary Copeland Ymddiriedolwr 29 November 2020
Dim ar gofnod
Sian Fytche Ymddiriedolwr 03 October 2019
OUNDLE CHURCH CLOCK FUND
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM WALCOT'S FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
David Frank Gooda Ymddiriedolwr 07 April 2019
THE FRIENDS OF OUNDLE PARISH CHURCH 2016
Derbyniwyd: Ar amser
Sally-Anne Michaela Saunders Ymddiriedolwr 18 March 2018
Dim ar gofnod
Kim Treverton Ymddiriedolwr 28 March 2017
Dim ar gofnod
IAN CHRISTOPHER GOLDSMITH Ymddiriedolwr 12 April 2016
THE FRIENDS OF OUNDLE PARISH CHURCH 2016
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £344.21k £351.52k £242.33k £467.11k £319.29k
Cyfanswm gwariant £380.67k £249.93k £260.92k £301.37k £306.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £5.55k £12.57k £18.90k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 19 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 08 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 14 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 14 Mai 2021 195 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 14 Mai 2021 195 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Parish Office
St. Peters Church
North Street
Oundle
PETERBOROUGH
PE8 4AL
Ffôn:
01832275675