Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GREAT AYTON WITH EASBY
Rhif yr elusen: 1131499

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PAUL HARRISON PEVERELL | Cadeirydd |
|
||||||
Celia Ann Wilson | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
John Dickinson | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Rodney Michael Wildsmith | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Andrew Prunty | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Mason | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Linda Elizabeth King | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||
Gillian Hendry | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Ian Peter Wilson | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Kenneth Burns Taylor | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Frances Brown | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Jonathan James Winterschladen | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Dr Helen Ruth Land | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|||||
PETER HAROLD TITCHMARSH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR NICK LAND | Ymddiriedolwr |
|
||||||
REV GEOFF JAQUES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rosemary Elaine Wheway | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR ROBIN HARMAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV JON DEAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.