Ymddiriedolwyr BETHEL BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1132093

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JONATHAN PAUL VAUGHAN-DAVIES BTH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Stephen Pettit | Ymddiriedolwr | 03 October 2024 |
|
|
||||
Robert Vernon | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Anne Downs | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Christopher Plummer | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Andrew Gibbs | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Paul Rock | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Luther Vaughan | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Daniel Farewell | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Rosemary Ann Roberts | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Catherine Anne Stroemer | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Richard Hodges | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.