PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN, PRIMROSE HILL WITH ST PAUL, AVENUE RD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Worship in the catholic tradition of the Church of England, good music, and a concern for people of all ages. With our church school, St Paul's, we strive to reach out to local families. We have a thriving Sunday School and an imaginative youthwork programme. Our Social Inclusion Programme aims is to build positive relationships with local young people at risk of social exclusion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Camden
Llywodraethu
- 20 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1078655 THE FRIENDS OF ST. MARY THE VIRGIN CHURCH, PRIMROS...
- 13 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
- PCC OF ST MARY THE VIRGIN, PRIMROSE HILL (Enw gwaith)
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Simon James Ritchie | Cadeirydd | 30 November 2023 |
|
|
||||
Lucinda Ferelith Smith | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||
Anny-Aleida Van Woudenberg | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Madeleine Mary du Vivier | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Jessica Ann Davidson | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Ellen Campbell Gilmour | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Alexandra Margaret Jane Carter | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||
John Hellinikakis | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Ross Stephan Gilmour | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Roderick William James Monroe | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
TED RUSCOE | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
||||
ELAINE ROSE GRACE HEDGER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AMANDA MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £312.54k | £326.06k | £371.21k | £370.29k | £281.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £329.71k | £367.63k | £344.30k | £322.74k | £329.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £56.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Mary the Virgin C of E Church
Elsworthy Road
London
NW3 3DJ
- Ffôn:
- 020 7722 3238
- E-bost:
- office@smvph.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window