Hanes ariannol RCCG RESTORATION CHAPEL

Rhif yr elusen: 1142153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £78.97k £166.70k £152.56k £172.80k £257.55k
Cyfanswm gwariant £43.07k £75.54k £106.15k £116.06k £195.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.50k N/A N/A N/A