FRIENDS OF STAUNTON ON WYE SCHOOL (FOSS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising events including Summer Fair.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 08 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
- FOSS (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryony Ashcroft | Cadeirydd | 16 January 2023 |
|
|
||||
Jessica Marshall | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Rachael Claire Wall | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.44k | £1.75k | £5.29k | £8.59k | £7.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.11k | £5.21k | £2.55k | £7.09k | £10.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2019 | 20 Tachwedd 2020 | 142 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
To advance the education of pupils in the School in particular by: Developing effective relationships between the staff parents and others associated with the school; Engaging in activities or providing facilities or equipment which support the School and advance the education of the pupils.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Staunton-on-Wye Endowed Primary Sch
Staunton-on-Wye
HEREFORD
HR4 7LT
- Ffôn:
- 01981500331
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window