PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF CHRIST CHURCH WESTBOURNE

Rhif yr elusen: 1131265
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The promotion of the whole mission of the church. Its activities reflect these objects in a variety of different ways

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £373,643
Cyfanswm gwariant: £315,740

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bournemouth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Awst 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • PAROCHIAL CHURCH COUNCIL FOR THE ECCLESIASTICAL PARSH OF CHRIST CHURCH WESTBOURNE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev NICHOLAS ROBIN THOMAS HISCOCKS Cadeirydd 08 October 2012
ANCHOR CHURCH LYMINGTON AND PENNINGTON
Derbyniwyd: Ar amser
Melanie Grace Hosken Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Julie Harrison Ymddiriedolwr 16 April 2023
Dim ar gofnod
Ben Clemson Ymddiriedolwr 16 April 2023
Dim ar gofnod
Nikos Yianni Ymddiriedolwr 10 July 2022
Dim ar gofnod
Thomas Alan Fentiman Ymddiriedolwr 21 September 2020
Dim ar gofnod
Lucy Clare Dobson Ymddiriedolwr 23 April 2019
Dim ar gofnod
Charles Stewart Greaves Ymddiriedolwr 01 June 2018
POOLE ROTARY CLUB CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROTARY CLUB OF POOLE BAY TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Nicholas Andrew May Ymddiriedolwr 01 May 2018
Dim ar gofnod
Russell Alan Coxon Ymddiriedolwr 28 April 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £334.10k £357.16k £356.04k £297.72k £373.64k
Cyfanswm gwariant £339.88k £451.94k £295.94k £326.61k £315.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 05 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 25 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 03 Tachwedd 2020 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 03 Tachwedd 2020 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Christ Church
Alumhurst Road
BOURNEMOUTH
BH4 8ER
Ffôn:
01202760952