THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S NORTH MYMMS

Rhif yr elusen: 1130079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £138,788
Cyfanswm gwariant: £135,071

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mehefin 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • PCC OF ST MARY'S CHURCH NORTH MYMMS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Ruth Barr Cadeirydd 01 October 2019
THE NORTH MYMMS RECREATION AND CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NORTH MIMMS CONSOLIDATED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Sara Head Ymddiriedolwr 07 July 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Theresa Parker Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Gillian L Peplow Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
KAREN JANE HOPKINS Ymddiriedolwr 26 September 2022
Dim ar gofnod
Jacqueline Findlay Boulton Ymddiriedolwr 26 September 2022
Dim ar gofnod
Richard Stanley Jackson Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Rev Penelope Jane Thomson Ymddiriedolwr 13 September 2020
Dim ar gofnod
Victoria Hamilton Sinclair Crake Ymddiriedolwr 14 April 2019
Dim ar gofnod
Lisa Large Ymddiriedolwr 30 May 2017
Dim ar gofnod
Byron Stephen Hopkins Ymddiriedolwr 30 May 2017
Dim ar gofnod
Pamela Joan Davis Ymddiriedolwr 28 April 2016
Dim ar gofnod
GRAHAM LEONARD NICHOLAS Ymddiriedolwr 28 April 2016
THE NORTH MYMMS RECREATION AND CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rupert Christopher Penfold Lee Ymddiriedolwr 20 April 2015
Dim ar gofnod
Nicola Jane Sherlock Ymddiriedolwr 27 April 2014
Dim ar gofnod
Susan Dorothy Crawley Ymddiriedolwr 27 April 2014
Dim ar gofnod
GEOFFREY GUY BOOTHBY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PETER SKEVINGTON DALLING Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £131.10k £116.44k £123.50k £141.66k £138.79k
Cyfanswm gwariant £122.92k £137.72k £134.38k £140.74k £135.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.20k £2.30k £2.35k £1.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 23 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 23 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 23 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 21 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 13 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St Marys Church
North Mymms park
Hatfield
Hertfordshire
AL9 7TN
Ffôn:
01727825578