ymddiriedolwyr ALBANY RD BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1130510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev RICHARD HARDY | Cadeirydd | 17 March 2011 |
|
|
||||
SUSAN LESLEY IRWIN | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
ELIZABETH DAVIES | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
JEREMY LEIGH RAY | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
KWAME PEPRAH | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Kathryn Anne HUBBACK | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Cynthia Lang | Ymddiriedolwr | 28 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.