THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST MARY AND ST PAUL HEMEL HEMPSTEAD

Rhif yr elusen: 1130644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Established Church. Regular Public worship open to all, Pastoral work including visiting the sick and the bereaved and promoting the whole mission of the Church through provision of activities for senior citizens , parents and toddlers and other groups.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £115,508
Cyfanswm gwariant: £116,073

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MARY AND ST PAUL PCC HEMEL HEMPSTEAD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Keith Williams Cadeirydd 01 April 2017
FRIENDS OF ST MARY'S CHURCH HEMEL HEMPSTEAD
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARNABAS ADEYFIELD HEMEL HEMPSTEAD
Derbyniwyd: Ar amser
Sheila Dorothy Barton Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Dr Alan Younger Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Mojisola Bamidele Aguda Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Jane Louise Lynskey Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Malcolm Edmund Taylor Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Susan Elizabeth Kemp Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
ROGER MILTON SYGRAVE Ymddiriedolwr 23 May 2023
Dim ar gofnod
Opeyemi Olubusola Wilde-Halim Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Brian Crawley Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Lindsay Michael Peter Kemp Ymddiriedolwr 04 October 2020
Dim ar gofnod
Rosamund Anne Russell BSc MRTPI Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Emmeline Mary Lambert Ymddiriedolwr 17 April 2016
FRIENDS OF ST MARY'S CHURCH HEMEL HEMPSTEAD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Luke Geoghegan Ymddiriedolwr 20 September 2014
Dim ar gofnod
Gordon Gaddes Ymddiriedolwr 21 April 2014
THE UK LANGA TOWNSHIP PRE-SCHOOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
YVONNE ELIZABETH DORAN Ymddiriedolwr 18 April 2011
Dim ar gofnod
ROSINA LOUISA Gaddes Ymddiriedolwr
THE UK LANGA TOWNSHIP PRE-SCHOOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £109.75k £228.09k £140.72k £109.00k £115.51k
Cyfanswm gwariant £113.65k £207.52k £155.27k £108.19k £116.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £17.88k £6.71k £400 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 15 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 15 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 09 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 06 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 06 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Parish Office
St. Marys Hall
High Street
HEMEL HEMPSTEAD
HP1 3AF
Ffôn:
07901359117