THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREWS, OLD HEADINGTON

Rhif yr elusen: 1131302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all.The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work including visiting the sick and bereaved.Teaching of Christianity through sermons, confirmation classes and other small groups.Taking of religious assemblies in St Andrews School. We gave £10,561 to various national and international charities in 2018.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £105,202
Cyfanswm gwariant: £141,128

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Awst 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST ANDREW'S PCC, OLD HEADINGTON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard Bennett Ymddiriedolwr 26 May 2024
LONDON GYPSIES AND TRAVELLERS
Derbyniwyd: Ar amser
Natalie Sawer Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Benjamin McManus Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Dr Susan Fenley Ymddiriedolwr 07 May 2023
Dim ar gofnod
Dr Megan Dent Ymddiriedolwr 07 May 2023
Dim ar gofnod
Julie Ifill Ymddiriedolwr 11 October 2021
Dim ar gofnod
Rev Luke Norman Ymddiriedolwr 03 July 2021
Dim ar gofnod
Nigel Voak Ymddiriedolwr 27 June 2021
Dim ar gofnod
Peter Stanley McCarter Ymddiriedolwr 27 June 2021
COMMONWEALTH FORESTRY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF ST ANDREW'S CHURCH,HEADINGTON
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Jane Ellen Elizabeth Shepherd Ymddiriedolwr 14 April 2019
FRIENDS OF ST ANDREW'S CHURCH,HEADINGTON
Derbyniwyd: Ar amser
Rupert Fogden Ymddiriedolwr 21 May 2018
Dim ar gofnod
Malcolm Nichols Ymddiriedolwr 13 May 2018
FRIENDS OF ST ANDREW'S CHURCH,HEADINGTON
Derbyniwyd: Ar amser
NATACHA FERNANDE HUGGETT Ymddiriedolwr 21 August 2012
FRIENDS OF ST ANDREW'S CHURCH,HEADINGTON
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD GLEDHILL Ymddiriedolwr
HEADINGTON PARISH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £133.44k £96.44k £102.99k £163.15k £105.20k
Cyfanswm gwariant £102.24k £98.99k £110.64k £217.66k £141.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 21 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 03 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 03 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE VICARAGE
33 St. Andrews Road
Headington
OXFORD
OX3 9DL
Ffôn:
01865761094