THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASICAL PARISH OF HIGHFIELD, SOUTHAMPTON

Rhif yr elusen: 1131770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The church has significant ministries to children, young people and students, and a growing ministry to older people. 10% of the income of the church is given away to mission and social action projects in the UK and overseas. Until recently, the church involved its members and the local community in sponsorship over an extended period of a small rural community in Kenya; this has now ended.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Southampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Medi 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • HIGHFIELD PCC, SOUTHAMPTON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV Michael Archer Cadeirydd 18 July 2013
Dim ar gofnod
RICHARD VENABLE Ymddiriedolwr 05 May 2023
TURN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Keith Fox Ymddiriedolwr 23 April 2023
CARAWAY
Derbyniwyd: Ar amser
Polly Cross Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Caroline Hutchings Ymddiriedolwr 01 November 2021
Dim ar gofnod
Max Davies Ymddiriedolwr 25 April 2021
FRIENDS OF THE SOUTHAMPTON YOUTH ORCHESTRAS
Derbyniwyd: Ar amser
Chris Sinclair Ymddiriedolwr 21 April 2021
Dim ar gofnod
ALASDAIR DOUGLAS Ymddiriedolwr 19 October 2020
Dim ar gofnod
Zoe Norton Ymddiriedolwr 19 October 2020
Dim ar gofnod
Lisa Roberts Ymddiriedolwr 19 October 2020
Dim ar gofnod
Alan Finney Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Daisy Wood Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Peter Marston Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Robert Heather Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
DAVID ROBERT TOZER Ymddiriedolwr 22 April 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £653.25k £612.23k £550.01k £528.33k £582.89k
Cyfanswm gwariant £723.54k £615.21k £501.87k £592.31k £544.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £540.07k £517.52k £497.98k £430.80k £470.29k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £85.48k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £94.91k £40.96k £42.26k £0 £109.75k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £18.27k £17.36k £14.77k £12.05k £2.85k
Incwm - Arall £0 £36.39k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £5.00k £5.50k £1.00k £5.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £719.61k £579.00k £478.49k £562.96k £544.96k
Gwariant - Ar godi arian £3.93k £36.22k £23.38k £29.35k £0
Gwariant - Llywodraethu £4.90k £4.80k £4.41k £5.08k £3.66k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £44.15k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £3.93k £3.84k £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £504.77k £85.24k £87.63k £104.09k £77.67k
Buddsoddiadau tymor hir £13.99k £464.93k £487.10k £470.00k £16.50k
Cyfanswm asedau £174.38k £185.35k £212.38k £148.65k £668.44k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £29.64k £44.05k £20.34k £21.98k £19.15k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 29 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 30 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 30 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 16 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 16 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HIGHFIELD CHURCH CENTRE
HIGHFIELD LANE
SOUTHAMPTON
SO17 1RL
Ffôn:
023 80558234