ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASICAL PARISH OF HIGHFIELD, SOUTHAMPTON
Rhif yr elusen: 1131770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Michael Archer | Cadeirydd | 18 July 2013 |
|
|
||||
RICHARD VENABLE | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|||||
Keith Fox | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Rachele Newman | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Polly Cross | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Caroline Hutchings | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Max Davies | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||
Chris Sinclair | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Philip Moss | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
ALASDAIR DOUGLAS | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Lisa Roberts | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Zoe Norton | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Daisy Wood | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Alan Finney | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Peter Marston | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Robert Heather | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Paula Willis | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
DAVID ROBERT TOZER | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.