Hanes ariannol SHANTI DHAM

Rhif yr elusen: 1131036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2020 30/03/2021 30/03/2022 30/03/2023 30/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.08k £73.64k £41.06k £74.06k £114.59k
Cyfanswm gwariant £39.84k £44.45k £26.17k £44.61k £61.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £19.67k £14.53k N/A £38.41k £25.33k