PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST NICHOLAS, HARPENDEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting in the Ecclesiastical Parish the whole Mission of the Church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£619,146
Roddion a chymynroddion | £430.08k | |
Weithgareddau elusennol | £172.67k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £16.39k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£570,118
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £570.12k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £570.12k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £49.03k |
Pobl

2 Gweithwyr
23 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
- ST NICHOLAS PCC, HARPENDEN (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Patrick John Moriarty | Ymddiriedolwr | 09 March 2025 |
|
|
||||
Andrew Reed Marsh | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Jennifer Margaret Goulding | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Hilary Catherine Elizabeth Pask | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Christina Asiimwe Karema | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Katherine Louise Nesbitt | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Kirsteen Elizabeth Sheldon Say | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Scholastica Lok Sze Brimley | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Geoffrey Donald Stephen Payne | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Alexander Carlyon Innes | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Ann Margaret Kay Bisbrown-Lee | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Dr Anne-Marie Caroline Kramer | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Maureen Dunlop Lamburn | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
TIMOTHY RUSSELL FLEMING | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Michelle Sarah McCulloch | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Halstead | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Agg | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Rev James Christie Brown | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Kevin Featherstone | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|||||
Michelline Anne MacDougall | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Julie Nicola Aldridge | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
Anthony Richard Gilbert | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Rev Sally Louise Goodson | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £552.13k | £536.54k | £605.53k | £575.09k | £619.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £559.02k | £540.04k | £575.48k | £547.42k | £570.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £400.28k | £422.23k | £453.78k | £410.04k | £430.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £47.25k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £148.60k | £13.36k | £149.71k | £161.00k | £172.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.25k | £2.38k | £2.05k | £4.05k | £16.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £51.32k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.21k | £44.00k | £76.27k | £21.62k | £246 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £559.02k | £540.04k | £575.48k | £547.42k | £570.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.81k | £2.90k | £2.59k | £2.52k | £2.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £22.31k | £20.19k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £945.28k | £945.28k | £945.28k | £945.28k | £945.28k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £332.13k | £340.82k | £367.21k | £390.68k | £439.24k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £13.92k | £26.11k | £22.45k | £18.25k | £17.79k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Nicholas Church
Church Green
HARPENDEN
Hertfordshire
AL5 2TP
- Ffôn:
- 01582 765524
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window