ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, MAIDSTONE
Rhif yr elusen: 1131270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul David Hudson | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||||
Christopher James Gillespie | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||||
Janet Margaret Hudson | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||||
Rosemary Christine Riepma | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||||
Jennifer Kathleen Clifton | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||||
Rev Anthea Joanne Mitchell | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||||
Allert Karel Riepma | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||||
SUSAN EDITH WILLMOTT | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|||||||
ANN DENISE LEWIS | Ymddiriedolwr | 29 May 2013 |
|
|
||||||
BRIAN COLIN BESWICK | Ymddiriedolwr | 03 June 2011 |
|
|
||||||
JENNIFER ANN TURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GWYNETH VESTA MCPHERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARK WILLIAM TURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.