Hanes ariannol LION WALK UNITED REFORMED CHURCH CHARITY

Rhif yr elusen: 1132811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £186.56k £176.16k £156.08k £207.86k £187.01k
Cyfanswm gwariant £176.95k £170.06k £158.78k £208.18k £212.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A