MERCY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Mercy and its members are please with the Group's achievements over the last 12 months : Supported orphans institution in Bangladesh Provided education support to children and young people. Provided advice and information to disadvantaged people on employment. Supported people suffer from domestic violence and family problems. Helped poor people for medication and shelter.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2021
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Newham
- Redbridge
- Tower Hamlets
- Bangladesh
- Ethiopia
- India
Llywodraethu
- 27 Awst 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMED FARID AHMED CHOWDHURY | Cadeirydd |
|
|
|||||||
MUHAMMAD HASAN CHOWDHURY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MOHAMMED HUSSAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £871 | £860 | £950 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £720 | £750 | £900 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 363 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 363 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 729 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 729 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Chwefror 2023 | 268 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Awst 2021 | 83 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 29 Mawrth 2021 | 302 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 8 JULY 2010
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEE MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") A) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION OF PEOPLE IN THE UK AND BANGLADESH, ANY ANYWHERE ELSE IN THE WORLD, BY PROVIDING TEACHERS, CLASSES, ACADEMIC RESOURCES AND EQUIPMENT, AWARDING SPONSORSHIP AND SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCE. B) THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS, IN PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN BANGLADESH, BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY.
Maes buddion
THE UK AND BANGLADESH,
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Clements Avenue
LONDON
E16 3AA
- Ffôn:
- 07956684697
- E-bost:
- admin@havemercy.org.uk
- Gwefan:
-
WWW.HAVEMERCY.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window