ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS' WITH SAINT PETER HUTTON
Rhif yr elusen: 1132536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW SMITH | Cadeirydd | 16 June 2017 |
|
|
||||
Faye Gosling | Ymddiriedolwr | 26 February 2023 |
|
|
||||
Elspeth Stevensen Morten | Ymddiriedolwr | 26 February 2023 |
|
|
||||
Rev Susan Margaret Goldsmith | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Rev Alice Smith | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
CHRISTINE THOMAS | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Adrian Peter Thompson Mr | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|||||
Timothy David Barfoot | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|||||
David Morten Mr | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Tino To | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
June Sykes | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Lisa Whymark Reverend | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Susan Clare Stockbridge Bland | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Michelle Yarwood | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Jason Manning | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|||||
Frances Annobil | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Robert Yarwood | Ymddiriedolwr | 14 April 2014 |
|
|||||
Terence John Hayden | Ymddiriedolwr | 14 April 2014 |
|
|
||||
CAROLE PATRICIA BRADFORD | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN WILLIAM PATTERSON M.I.E.T. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAWN SHAXON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ANN MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev ANTHONY BAXTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNN ELIZABETH RAE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.