THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF KEIGHLEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Place of Worship and activities include pastoral care and support of congregation, outreach and support of the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £28,315 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
130 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2009: Previously excepted registration
- ST MARK'S P.C.C. UTLEY (Enw blaenorol)
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF UTLEY SAINT MARK (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Cansdale | Cadeirydd | 02 April 2017 |
|
|
||||
Rev Amy Victoria Berry | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Robert Mulcock | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Parfitt | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Rev Alastair Kirk | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Racheal Jane Mulcock | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Amiri Agbai | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Cora King | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Sarah Rose | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Jane Carter | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Carl Robert Pybus | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Graham Helliwell | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Colin Meredith | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Rev Natasha Thomas | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|||||
ANGELA MARY THOMSON | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
MRS ANYHEA JANE FOY | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Rev Malcolm Stuart Foy BA MA MED | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Rev Tracey Ann Raistrick | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
REV JOHN MICHAEL INESON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £327.38k | £362.14k | £387.01k | £364.90k | £405.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £349.22k | £345.30k | £383.45k | £374.46k | £395.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | N/A | N/A | £12.10k | £28.32k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Tachwedd 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Tachwedd 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8-10 North Street
KEIGHLEY
BD21 3SE
- Ffôn:
- 01535607003
- E-bost:
- office@keighleyparish.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window