ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE THE MARTYR, DEAL, KENT
Rhif yr elusen: 1130487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Graham Spencer | Cadeirydd |
|
||||||
Robert Page | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Lynn Julie Watson | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Jacob Philip Antony Ball | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Mary Helen Donaldson | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Sarah Fisher | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Susan Fotheringham | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Dr ALEXANDER JAMES KENT | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|||||
James Robert Smith | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|||||
Robyn Langford | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
TREVOR RONALD LONGMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DESMOND IAN BIRCHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.