ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BUXTED AND HADLOW DOWN
Rhif yr elusen: 1130925
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN MARTIN THORNDIKE SHAW | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Margaret Rhoda Scott | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Lesley Watson | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Diana Jane Midson | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Rev Peter Liam Molloy | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|||||
Valerie Grace Banks | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Susan Deborah Vivienne Willmott | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
JANET TOURELL | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|||||
Paul Mark Dillon-Robinson | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|||||
JOHN IVOR WINSTON THORPE | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
JOHN ANTHONY PALMER | Ymddiriedolwr | 06 April 2016 |
|
|||||
SAMANTHA JANE BUTLER | Ymddiriedolwr | 09 July 2014 |
|
|
||||
PATRICIA JEAN WEEKS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANTHONY JOHN ARRATOON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.