Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SELBY ST MARY
Rhif yr elusen: 1130739
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £304.97k | £299.21k | £372.89k | £701.08k | £472.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £282.44k | £265.57k | £307.76k | £684.00k | £456.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | £2.50k | £38.00k | £3.30k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £603.48k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £62.72k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £9.07k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £25.82k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £12.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £649.96k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £34.04k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £6.08k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £14.98k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.