Ymddiriedolwyr THORNTON HEATH EVANGELICAL CHURCH
Rhif yr elusen: 1130780

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Patrick John Ridgeway | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|
||||
Gary Calvin George Orlebar | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Benjamin Clifford Harries | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Randy Obaze | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Lucio Dente | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
DAVID ANTHONY BRISTOW | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
SIMON MARK HARRIS | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
BRICE FRANCK VICTOR HADJARD | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
DIPAK CHIMANLAL DAMANI | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
EDGAR CONRAD POWELL | Ymddiriedolwr | 12 June 2011 |
|
|
||||
IAN EDWARD WHYBROW | Ymddiriedolwr | 12 June 2011 |
|
|
||||
PHILIP JOHN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.