THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCESIASTICAL PARISH OF ST MARGARET OF ANTIOCH, LEE

Rhif yr elusen: 1132139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Church of England parochial church council

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £310,030
Cyfanswm gwariant: £398,535

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lewisham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Hydref 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MARGARET'S LEE PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

23 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SIMON BLACKBURN Cadeirydd 17 April 2016
Dim ar gofnod
Rev Manuela Marianne Schmucki Ymddiriedolwr 15 September 2024
THE LEE CHARITY OF WILLIAM HATCLIFFE
Derbyniwyd: Ar amser
THE LEE EDUCATION CHARITY OF WILLIAM HATCLIFFE
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN PASSMAN TATE
Derbyniwyd: Ar amser
ST MARGARET'S HOUSE CHARITY, LEE
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW WARDLE Ymddiriedolwr 23 April 2023
ST MARGARET'S HOUSE CHARITY, LEE
Derbyniwyd: Ar amser
Josef Herman Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Ben Johnson Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Alistair Higgins Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Catherine Clay Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Christine Speller Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Michael Rae Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Joan Burkitt-Gray Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
Bianca Johnson Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Mbessan Sarr Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Joanne Woodall Ymddiriedolwr 25 April 2021
THE FRIENDS OF ST MARGARET'S, LEE, CHURCH OF ENGLAND SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
David Stanley Knight Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Nakessa Morgan Ymddiriedolwr 22 September 2020
ST MARGARET'S HOUSE CHARITY, LEE
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Daniel Walker Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Duncan Atkinson Ymddiriedolwr 01 May 2019
Dim ar gofnod
Robin Quinnell Ymddiriedolwr 25 April 2019
Dim ar gofnod
TAMSIN GRIEM Ymddiriedolwr 02 April 2017
Dim ar gofnod
LESLEY PALGRAVE Ymddiriedolwr 02 April 2017
ST MARGARET'S HOUSE CHARITY, LEE
Derbyniwyd: Ar amser
BILL BISHOP Ymddiriedolwr 17 April 2016
Dim ar gofnod
MARION BARBARA SCOTT Ymddiriedolwr 30 October 2012
THE HELEN WILLIAMS LEE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JENNY STANDAGE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £295.33k £198.64k £648.30k £341.45k £310.03k
Cyfanswm gwariant £291.07k £287.28k £452.26k £350.29k £398.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £9.30k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £535.16k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £24.86k N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £80.56k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £7.72k N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £410.00k N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £449.03k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £3.23k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Tachwedd 2024 15 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 15 Tachwedd 2024 15 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 01 Tachwedd 2023 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 01 Tachwedd 2023 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 02 Mawrth 2023 122 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 02 Mawrth 2023 122 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 20 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 20 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Margarets Visitor Centre
Brandram Road
LONDON
SE13 5EA
Ffôn:
0208 318 9643