ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCESIASTICAL PARISH OF ST MARGARET OF ANTIOCH, LEE
Rhif yr elusen: 1132139
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON BLACKBURN | Cadeirydd | 17 April 2016 |
|
|
||||
Josef Herman | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
ANDREW WARDLE | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Ben Johnson | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Alistair Higgins | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Catherine Clay | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Christine Speller | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Michael Rae | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Joan Burkitt-Gray | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Bianca Johnson | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Mbessan Sarr | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Joanne Woodall | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||
David Stanley Knight | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Nakessa Morgan | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|||||
Rev Daniel Walker | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Duncan Atkinson | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Robin Quinnell | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
TAMSIN GRIEM | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
LESLEY PALGRAVE | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|||||
BILL BISHOP | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
MARION BARBARA SCOTT | Ymddiriedolwr | 30 October 2012 |
|
|||||
JENNY STANDAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.