ymddiriedolwyr THE METHODIST CHURCH: SOUTH-EAST DISTRICT
Rhif yr elusen: 1130274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Hinchliffe | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev William Fletcher | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|||||
Linda Louise Weedon | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|||||
Bridget Ann Quint | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
JENNIFER MARY JACKSON | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|||||
Rev Dr BONNI BELLE PICKARD | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|||||
Rev Nicholas Andrew Oborski | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|||||
Rev Daniel Balsdon | Ymddiriedolwr | 19 September 2020 |
|
|
||||
Jennifer Ann Gandy | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|||||
Rev Samantha Funnell | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev ANDREW REED | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|||||
PAULINE JANET NEWTON | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.